1. Stellvertreter |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Wirtschafts- und Grundstücksausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Verkehrsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Verkehrsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Ausschussmitglieder |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | Bündnis 90/Die Grünen | 18.10.2012 | 30.04.2014 | von 18.10.2012 bis 30.04.2014 |
1. Stellvertreter |
Sondersitzung Stellenplan des Ausschusses für Personal, Organisation und Digitalisierung | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Sondersitzung des Ältestenrates zur Verleihung des Zukunftspreises | Bündnis 90/Die Grünen | 17.09.2019 | 30.04.2020 | von 17.09.2019 bis 30.04.2020 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Preisgericht "Umwelt- und Naturschutzpreis" | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 24.07.2019 | von 01.05.2014 bis 24.07.2019 |
1. Stellvertreter |
Preisgericht "Solar- und Klimaschutzpreis" | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 24.07.2019 | von 01.05.2014 bis 24.07.2019 |
2. Stellvertreter |
Preisgericht "Sicherheitspreis" | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 24.07.2019 | von 01.05.2014 bis 24.07.2019 |
Nathanstiftung | Bündnis 90/Die Grünen | 08.05.2013 | 30.04.2014 | von 08.05.2013 bis 30.04.2014 |
Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Beiratsmitglieder |
Integrationsbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Mitglieder des Stadtrates |
Haushaltsberatungen | Bündnis 90/Die Grünen | 03.09.2013 | 30.04.2020 | von 03.09.2013 bis 30.04.2020 |
1. Stellvertreter |
Gleichstellungskommission | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
2. Stellvertreter |
Gleichstellungskommission | Bündnis 90/Die Grünen | 29.04.2016 | 30.04.2020 | von 29.04.2016 bis 30.04.2020 |
1. Stellvertreter |
Geschäftsordnungskommission | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Forum Fürther Sport | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ferienausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 23.03.2020 | 30.04.2020 | von 23.03.2020 bis 30.04.2020 |
Mitglieder des Stadtrates |
Datensammlung zu den Haushaltsberatungen | Bündnis 90/Die Grünen | 20.10.2014 | 30.04.2020 | von 20.10.2014 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten | Bündnis 90/Die Grünen | 29.04.2016 | 30.04.2020 | von 29.04.2016 bis 30.04.2020 |
Baukunstbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Stellvertreter |
Baubeirat | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
1. Stellvertreter |
Baubeirat | Bündnis 90/Die Grünen | 29.04.2016 | 30.04.2020 | von 29.04.2016 bis 30.04.2020 |
Bau- und Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Bau- und Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
1. Stellvertreter |
Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
2. Stellvertreter |
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Ältestenrat | Bündnis 90/Die Grünen | 29.04.2016 | 30.04.2020 | von 29.04.2016 bis 30.04.2020 |
Aufsichtsratsmitglieder |
--- | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
1. Stellvertreter |
--- | Bündnis 90/Die Grünen | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
2. Stellvertreter |
--- | Bündnis 90/Die Grünen | | 01.03.2013 | bis 01.03.2013 |